ALFARO BLANCO SUSANA
MASCYF SL Consejero
En Dezember de 2019 se produjo la última actualización en el BORME. Se nombró a Alfaro Blanco Susana como Consejero.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 26 de Dezember de 2019, con el cargo de Consejero delegado solidario.
Derzeit besetzt er die Position als Secretario im Unternehmen MASCYF SL.
Alfaro Blanco Susana dejó de participar como Consejero en Dezember de 2019.
Terminó su actividad como Presidente de esta empresa el día 26 de Dezember de 2019.
Se publicó su cese en el BORME como Presidente el día 9 de August de 2018.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero el día 9 de August de 2018.
Der 9 de August de 2018, Alfaro Blanco Susana wurde aus dem Unternehmen MASCYF SL entlassen, wo er als Consejero delegado solidario teilnahm.
Cesó su participación como Consejero delegado mancomunado de esta empresa en November de 2009.
El día 3 de November de 2009 se publicó en el BORME su cese como Vicesecretario de esta empresa.
El día 31 de Oktober de 2007 se registró en el Registro Mecantil su cese como Consejero de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa MASCYF SL como Consejero delegado mancomunado en Oktober de 2007.
Participaba como Vicesecretario de esta empresa pero cesó su actividad en Oktober de 2007.
Mit Sitz in Cádiz ist es in der Branche mantenimiento y reparación de vehículos de motor... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen