ALIFA VILA JOSEFA MARIA
TOVSI SA Consejero
Der 11 de Januar de 2022, Alifa Vila Josefa Maria wurde aus dem Unternehmen TOVSI SA entlassen, wo er als Consejero teilnahm.
El día 19 de Oktober de 2010 se registró su nombramiento como Consejero de esta empresa.
El día 17 de Januar de 2006 se publicó su nombramiento esta empresa como Consejero.
El día 21 de Juli de 2000 se publicó en el BORME su cese como Consejero de esta empresa.
Mit Sitz in Valencia/valència ist es in der Branche großhandel ohne ausgeprägten schwerpunkt... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen