BRAVO VELARDE ALICIA
CASTILLMOBEL SA Administrador mancomunado
La última vez que ha aparecido Bravo Velarde Alicia en el BORME es por su nombramiento como Administrador mancomunado en CASTILLMOBEL SA.
Terminó su actividad como Administrador solidario de esta empresa el día 26 de April de 2016.
Se publicó su cese en el BORME como Consejero el día 25 de April de 2016.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero delegado mancomunado el día 25 de April de 2016.
Der 25 de April de 2016, Bravo Velarde Alicia wurde aus dem Unternehmen CASTILLMOBEL SA entlassen, wo er als Secretario teilnahm.
Cesó su participación como Consejero delegado solidario de esta empresa en April de 2016.
El día 22 de April de 2016 se publicó en el BORME su cese como Vicesecretario de esta empresa.
El día 21 de August de 2001, Bravo Velarde Alicia fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Vocal consejero.
Diese Unternehmen aus in Madrid ist in der Branche vermietung, verpachtung von eigenen oder geleasten grundstücken, gebäuden und wohnungen... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen