CHICO CARBALLO PEDRO LUIS
ZOOM TRAVEL SL Administrador solidario
La última publicación en el BORME sobre Chico Carballo Pedro Luis es el cese en esta empresa como Administrador solidario.
El día 21 de September de 2007, Chico Carballo Pedro Luis fue nombrado y publicado en el BORME como Consejero.
El día 21 de September de 2007, Chico Carballo Pedro Luis fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero delegado.
En ZOOM TRAVEL SL empezó a participar como Consejero en März de 2002.
Chico Carballo Pedro Luis ist derzeit als Consejero delegado an diesem Unternehmen beteiligt.
El día 20 de März de 2002 se registró su nombramiento como Presidente de esta empresa.
El día 16 de Dezember de 1999 se publicó su nombramiento esta empresa como Consejero.
El día 16 de Dezember de 1999 se publicó en el BORME su nombramiento como Consejero delegado de esta empresa.
El día 16 de Dezember de 1999 se incluyó en el Registro Mercantil su nombramiento como Presidente de esta empresa.
Desde el día 3 de April de 1998, Chico Carballo Pedro Luis ostenta el cargo de Consejero.
In April de 1998 wurde er als Consejero delegado dieses Unternehmens ernannt.
Se publicó su nombramiento como Presidente de esta empresa el día 3 de April de 1998.
Diese Unternehmen aus in Barcelona ist in der Branche reisebüros... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen