CREUS VILA JOSE
EDICESPA SL Administrador único
Der 21 de Februar de 2020, Creus Vila Jose wurde aus dem Unternehmen EDICESPA SL entlassen, wo er als Administrador único teilnahm.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 16 de Januar de 2015, con el cargo de Socio único.
Derzeit besetzt er die Position als Apoderado im Unternehmen EDICESPA SL.
El día 7 de Februar de 2013 se publicó en el BORME su cese como Administrador único de esta empresa.
El día 15 de März de 2006 se registró en el Registro Mecantil su cese como Administrador mancomunado de esta empresa.
Dieses Unternehmen ist in der Branche instalaciones eléctricas... in Lleida tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen