EGUIDAZU DIAZ DE ILARRAZA ITXASO
ACERIA DE ALAVA SA Desconocido
Su nombramiento más reciente en el Registro Mercantil es del 24 de April de 2023 como Desconocido de esta empresa.
Se publicó su cese en el BORME como Apoderado mancomunado el día 17 de Juni de 2021.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 2 de Juni de 2021, donde ejerce el cargo de Apoderado solidario.
Der 7 de Juni de 2019, Eguidazu Diaz De Ilarraza Itxaso wurde aus dem Unternehmen ACERIA DE ALAVA SA entlassen, wo er als Apoderado mancomunado teilnahm.
Derzeit besetzt er die Position als Apoderado mancomunado im Unternehmen ACERIA DE ALAVA SA.
El día 13 de Juli de 2018 se publicó en el BORME su cese como Apoderado mancomunado de esta empresa.
Dieses Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Araba/álava und ist in der Branche fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen