ESTER NADAL LUCAS
OPALOEBISU SL Liquidador único
Su última modificación en el BORME respecto a los cargos que tiene es de Januar de 2021, cuando fue nombrado como Liquidador único de OPALOEBISU SL.
Terminó su actividad como Administrador único de esta empresa el día 21 de Januar de 2021.
Se publicó su cese en el BORME como Liquidador único el día 21 de Januar de 2021.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 20 de November de 2014, donde ejerce el cargo de Socio único.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 18 de Mai de 2012, con el cargo de Administrador único.
Derzeit besetzt er die Position als Administrador único im Unternehmen OPALOEBISU SL.
El día 7 de August de 2003, Ester Nadal Lucas fue nombrado y publicado en el BORME como Apoderado.
Dieses Unternehmen ist in der Branche comercio en general de papeleria, informatica, fotografia y artes graficas... in Murcia tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen