Desde el día 15 de Juli de 2021, Garcia Castel Antonio ostenta el cargo de Consejero delegado solidario.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero delegado mancomunado el día 15 de Juli de 2021.
Se publicó su nombramiento como Consejero de esta empresa el día 6 de Mai de 2019.
Inició su actividad como Presidente de esta compañía el día 6 de Mai de 2019.
El día 6 de Mai de 2019 se publicó en el BORME su cese como Consejero delegado de esta empresa.
El día 6 de Mai de 2019 se registró en el Registro Mecantil su cese como Consejero de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa BOBINADOS CASTEL SA como Presidente en Mai de 2019.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 5 de September de 2012, donde ejerce el cargo de Consejero delegado.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 18 de November de 2008, con el cargo de Consejero.
Derzeit besetzt er die Position als Presidente im Unternehmen BOBINADOS CASTEL SA.
El día 19 de April de 2005, Garcia Castel Antonio fue nombrado y publicado en el BORME como Consejero.
El día 19 de April de 2005, Garcia Castel Antonio fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero delegado.
Se publicó su cese en el BORME como Consejero el día 24 de April de 2000.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero delegado el día 24 de April de 2000.
Der 24 de April de 2000, Garcia Castel Antonio wurde aus dem Unternehmen BOBINADOS CASTEL SA entlassen, wo er als Secretario teilnahm.
Dieses Unternehmen ist in der Branche reparación e instalación de maquinaria y equipo... in Barcelona tätig.