LATORRE BUENDIA MANUEL JESUS
QIPERT UGH GLOBAL SL Apoderado mancomunado solidario
El último cambio en el BORME de Latorre Buendia Manuel Jesus corresponde a su cese como Apoderado mancomunado solidario en la empresa QIPERT UGH GLOBAL SL.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 3 de Dezember de 2018, con el cargo de Apoderado.
Derzeit besetzt er die Position als Apoderado im Unternehmen QIPERT UGH GLOBAL SL.
El día 11 de April de 2016, Latorre Buendia Manuel Jesus fue nombrado y publicado en el BORME como Apoderado.
El día 12 de Juli de 2013, Latorre Buendia Manuel Jesus fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Apoderado solidario.
En QIPERT UGH GLOBAL SL empezó a participar como Apoderado en November de 2011.
Latorre Buendia Manuel Jesus ist derzeit als Apoderado an diesem Unternehmen beteiligt.
El día 6 de September de 2010 se registró su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
El día 29 de Oktober de 2009 se publicó su nombramiento esta empresa como Apoderado mancomunado solidario.
Dieses Unternehmen ist in der Branche la sociedad tendrá por objeto: la mediación, organización y coordinación y en general la intermediación en la prestación de toda clase de servicios en el campo del asesoramiento y estudio profesional de índole económico contable, mercantil, jurídico, informático, fiscal/la mediacion, organizacion y coordinacion y, en general la intermediacion en la prestacion de toda clase de servicios... in Madrid tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen