Der 6 de Februar de 2023, Lledo Sanchez Maria Del Carmen wurde aus dem Unternehmen JT INTERNATIONAL IBERIA SL entlassen, wo er als Apoderado teilnahm.
Cesó su participación como Apoderado de esta empresa en März de 2021.
El día 3 de Oktober de 2019, Lledo Sanchez Maria Del Carmen fue nombrado y publicado en el BORME como Apoderado.
El día 3 de Oktober de 2019 se registró en el Registro Mecantil su cese como Apoderado solidario de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa JT INTERNATIONAL IBERIA SL como Apoderado mancomunado en Oktober de 2019.
Lledo Sanchez Maria Del Carmen ist derzeit als Apoderado mancomunado an diesem Unternehmen beteiligt.
El día 21 de April de 2017 se registró su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
El día 14 de März de 2017 se publicó su nombramiento esta empresa como Apoderado mancomunado.
El día 18 de November de 2015 se publicó en el BORME su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
Terminó su actividad como Apoderado mancomunado solidario de esta empresa el día 18 de November de 2015.
Desde el día 29 de Januar de 2015, Lledo Sanchez Maria Del Carmen ostenta el cargo de Apoderado.
In Dezember de 2014 wurde er als Apoderado dieses Unternehmens ernannt.
Der 4 de Dezember de 2014, Lledo Sanchez Maria Del Carmen wurde aus dem Unternehmen JT INTERNATIONAL IBERIA SL entlassen, wo er als Apoderado mancomunado solidario teilnahm.
Inició su actividad como Apoderado mancomunado de esta compañía el día 7 de Oktober de 2014.
Su nombramiento como Apoderado solidario de este empresa se publicó en el BORME el día 26 de Mai de 2014.
Su nombramiento como Apoderado mancomunado de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 26 de Mai de 2014.
Participa en esta compañía desde Dezember de 2011 con el cargo de Apoderado.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 1 de Juni de 2011, donde ejerce el cargo de Apoderado mancomunado.
Mit Sitz in Madrid ist es in der Branche tabakverarbeitung... tätig.