MARTI MARTINEZ RAMON
CAFE SAM SAL Consejero
Su último cambio en publicado en el BORME fue en Juni de 2019 donde empezó a participar como Consejero.
Su nombramiento como Consejero de este empresa se publicó en el BORME el día 26 de Juni de 2014.
Su nombramiento como Consejero de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 13 de Oktober de 2010.
Se publicó su cese en el BORME como Secretario el día 13 de Oktober de 2010.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 29 de August de 2006, donde ejerce el cargo de Apoderado.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 7 de Januar de 2004, con el cargo de Consejero.
Derzeit besetzt er die Position als Apoderado im Unternehmen CAFE SAM SAL.
El día 15 de April de 1999 se publicó en el BORME su cese como Consejero de esta empresa.
Dieses Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Barcelona und ist in der Branche elaboración de café, té e infusiones... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen