MIRANDA MORENO MARIA PILAR
METALICAS TOLON SA Liquidador mancomunado
Miranda Moreno Maria Pilar tiene como último cargo publicado en el BORME el de Liquidador mancomunado en la empresa METALICAS TOLON SA.
Dejó su cargo como Administrador mancomunado de esta empresa en Dezember de 2017.
Miranda Moreno Maria Pilar dejó de participar como Apoderado solidario en Dezember de 2017.
Terminó su actividad como Apoderado de esta empresa el día 4 de Dezember de 2017.
Se publicó su cese en el BORME como Consejero delegado mancomunado el día 20 de Juni de 2012.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Apoderado mancomunado el día 20 de Juni de 2012.
Se publicó su nombramiento como Consejero de esta empresa el día 19 de September de 2002.
Inició su actividad como Presidente de esta compañía el día 19 de September de 2002.
Su nombramiento como Consejero de este empresa se publicó en el BORME el día 3 de Februar de 2000.
Su nombramiento como Presidente de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 3 de Februar de 2000.
Dieses Unternehmen aus Zaragoza ist in der Branche fabricación de otros muebles... tätig.
/ Ohne Mehrwertsteuer
- Zusammenfassung
- Details zur Position und zum Unternehmen