ALFARO BLANCO SUSANA
MASCYF SL Consejero
En December de 2019 se produjo la última actualización en el BORME. Se nombró a Alfaro Blanco Susana como Consejero.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 26 de December de 2019, con el cargo de Consejero delegado solidario.
They currently hold the post of Secretario in the company MASCYF SL.
Alfaro Blanco Susana dejó de participar como Consejero en December de 2019.
Terminó su actividad como Presidente de esta empresa el día 26 de December de 2019.
Se publicó su cese en el BORME como Presidente el día 9 de August de 2018.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero el día 9 de August de 2018.
On 9 de August de 2018, the employment of Alfaro Blanco Susana was terminated with the company MASCYF SL, where they participated as Consejero delegado solidario.
Cesó su participación como Consejero delegado mancomunado de esta empresa en November de 2009.
El día 3 de November de 2009 se publicó en el BORME su cese como Vicesecretario de esta empresa.
El día 31 de October de 2007 se registró en el Registro Mecantil su cese como Consejero de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa MASCYF SL como Consejero delegado mancomunado en October de 2007.
Participaba como Vicesecretario de esta empresa pero cesó su actividad en October de 2007.
With registered office in Cádiz, it undertakes its business in the mantenimiento y reparación de vehículos de motor... sector.
/ without VAT
- Executive summary
- Position and company details