ALFARO BLANCO SUSANA
MASCYF SL Consejero
En Diciembre de 2019 se produjo la última actualización en el BORME. Se nombró a Alfaro Blanco Susana como Consejero.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 26 de diciembre de 2019, con el cargo de Consejero delegado solidario.
Actualmente tiene el cargo de Secretario en la empresa MASCYF SL.
Alfaro Blanco Susana dejó de participar como Consejero en Diciembre de 2019.
Terminó su actividad como Presidente de esta empresa el día 26 de diciembre de 2019.
Se publicó su cese en el BORME como Presidente el día 9 de agosto de 2018.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero el día 9 de agosto de 2018.
El 9 de agosto de 2018, Alfaro Blanco Susana fue cesado de la empresa MASCYF SL, donde participaba como Consejero delegado solidario.
Cesó su participación como Consejero delegado mancomunado de esta empresa en Noviembre de 2009.
El día 3 de noviembre de 2009 se publicó en el BORME su cese como Vicesecretario de esta empresa.
El día 31 de octubre de 2007 se registró en el Registro Mecantil su cese como Consejero de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa MASCYF SL como Consejero delegado mancomunado en Octubre de 2007.
Participaba como Vicesecretario de esta empresa pero cesó su actividad en Octubre de 2007.
Con domicilio social en Cádiz, desarrolla su negocio en el sector de mantenimiento y reparación de vehículos de motor....
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.