ARCE GIL ALFREDO SERGIO
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD SUCURSAL EN ESPAÑA Apoderado
Arce Gil Alfredo Sergio tiene como último cargo registrado en el Registro Mercantil el de Apoderado en la empresa SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD SUCURSAL EN ESPAÑA.
Su nombramiento como Apoderado de este empresa se publicó en el BORME el día 3 de diciembre de 2015.
Su nombramiento como Apoderado mancomunado de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 5 de agosto de 2013.
Se publicó su cese en el BORME como Apoderado mancomunado solidario el día 27 de noviembre de 2006.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 11 de mayo de 2004, donde ejerce el cargo de Apoderado.
Esta empresa tiene su sede en Madrid y desarrolla su negocio en el sector de flete de aviones paa vuelos comerciales regulares y no regulares....
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.