CASSANY POU JOSE
EMBOTITS CASSANY SA Desconocido
Su última modificación en el BORME respecto a sus cargos es de Marzo de 2023, cuando fue cesado como Desconocido de EMBOTITS CASSANY SA.
En EMBOTITS CASSANY SA empezó a participar como Administrador solidario en Mayo de 2018.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Consejero el día 7 de mayo de 2018.
El 7 de mayo de 2018, Cassany Pou Jose fue cesado de la empresa EMBOTITS CASSANY SA, donde participaba como Secretario.
Cesó su participación como Consejero delegado de esta empresa en Mayo de 2018.
El día 18 de febrero de 2013 se publicó en el BORME su nombramiento como Consejero delegado de esta empresa.
El día 24 de abril de 2003 se incluyó en el Registro Mercantil su nombramiento como Consejero de esta empresa.
Desde el día 24 de abril de 2003, Cassany Pou Jose ostenta el cargo de Consejero delegado.
En Abril de 2003 se produjo su nombramiento como Secretario de esta empresa.
Se publicó su nombramiento como Consejero de esta empresa el día 24 de marzo de 1998.
Inició su actividad como Consejero delegado de esta compañía el día 24 de marzo de 1998.
Su nombramiento como Secretario de este empresa se publicó en el BORME el día 24 de marzo de 1998.
Con domicilio social en Barcelona, desarrolla su negocio en el sector de elaboración de productos cárnicos y de volatería....
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.