EULEN SA
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: A28517308
-
-
-
-
Dirección: Agirre Lehendakariaren Etorb., 29, 48014 Bilbo, Bizkaia, España Ver en mapa
-
-
Productos destacados:
Facturación EULEN SA
Más información sobre EULEN SA
-
RODRIGUEZ HERMIDA NOEMI.ApoderadoNombramiento: 26/07/2024
-
LOZANO PEREZ MARIA GLORIA.ApoderadoNombramiento: 26/07/2024
-
DAVAL CONTROLSOCIEDAD LIMITADA.DesconocidoNombramiento: 11/06/2024
-
ALVAREZ MEZQUIRIZ MARIA JOSE.DesconocidoCese: 11/06/2024
-
RODRIGUEZ RODRIGUEZ RAQUEL.ApoderadoNombramiento: 13/05/2024
-
MARTIN RUBIO INMACULADA.ApoderadoCese: 13/05/2024
-
VALERO GARCIA JUAN ENRIQUE.ApoderadoNombramiento: 13/05/2024
-
BELLO PUERTO MARIA ANTONIA.ApoderadoNombramiento: 30/04/2024
-
BERMUDEZ LANE ALEX.ApoderadoNombramiento: 18/04/2024
-
GARCIA ARIAS MARIA LUISA.ApoderadoCese: 27/02/2024
-
26/07/2024 | Nº acto Borme: 331144 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
26/07/2024 | Nº acto Borme: 331145 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
11/06/2024 | Nº acto Borme: 262944 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
11/06/2024 | Nº acto Borme: 262944 | Registro: BIZKAIACeses/Dimisiones
-
13/05/2024 | Nº acto Borme: 217377 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
13/05/2024 | Nº acto Borme: 217378 | Registro: BIZKAIARevocaciones
-
13/05/2024 | Nº acto Borme: 217375 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
13/05/2024 | Nº acto Borme: 217376 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
13/05/2024 | Nº acto Borme: 217374 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
30/04/2024 | Nº acto Borme: 204439 | Registro: BIZKAIANombramientos
-
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA | Consejero
-
EULEN SEGURIDAD SA | Consejero
-
FLEXIPLAN SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Consejero
-
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROTECCION INGENIERIA Y TECNOLOGIA SA | Socio único
-
ARS REVISTA DE ARTE Y COLECCIONISMO SL | Consejero
-
CODELCO MERCANTIL SA | Socio único
-
EULEN CORPORATE SL | Administrador único
-
DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS QUIMICOS SA | Administrador único
-
CAN PADRO SA
-
SOCIEDAD DE GESTION VEGETAL SA
Otra información
El CIF asignado a EULEN SA es A28517308, mientras que su estado mercantil actual es activa. La compañía opera en el sector económico identificado por el CNAE 8122 - Otras actividades de limpieza industrial y de edificios. Además, su actividad corresponde a la clasificación SIC 7349 - Servicios de limpieza y conservación de edificios.
La plantilla de EULEN SA comprende Más de 249 empleados, y la empresa reporta una facturación anual de más de 50 millones de euros. EULEN SA se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Bizkaia y acumula un total de 641 cargos registrales. El anuncio más reciente en Borme fue publicado el 26/07/2024, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias es el relativo al ejercicio 2023.
Si deseas obtener información de contacto de EULEN SA, como el número de teléfono, la dirección postal o el sitio web, puedes consultar nuestro módulo de Datos de Empresa.
Para acceder a más detalles sobre EULEN SA, considera revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la compañía o verificar sus impagos registrados en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada acerca de EULEN SA proviene de fuentes de datos oficiales y se actualiza automáticamente cada día.
¿Quieres saber más sobre EULEN SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: