GARCIA HIERRO ANDRADE MANUEL JOSE
DEPORTES GARCIA HIERRO SA Vicepresidente
Su último nombramiento publicado en el BORME fue en Diciembre de 2021, como Vicepresidente de esta empresa.
Inició su actividad como Consejero de esta compañía el día 29 de noviembre de 2016.
Su nombramiento como Consejero de este empresa se publicó en el BORME el día 22 de marzo de 2013.
Su nombramiento como Vicepresidente de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 22 de marzo de 2013.
Cesó su actividad en la empresa DEPORTES GARCIA HIERRO SA como Vicepresidente en Marzo de 2013.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 9 de marzo de 2007, donde ejerce el cargo de Consejero.
En Marzo de 2007 dejó de participar en esta empresa como Vicepresidente.
Actualmente tiene el cargo de Consejero en la empresa DEPORTES GARCIA HIERRO SA.
Garcia Hierro Andrade Manuel Jose dejó de participar como Secretario en Enero de 2002.
Terminó su actividad como Consejero de esta empresa el día 22 de noviembre de 1999.
Se publicó su cese en el BORME como Secretario el día 22 de noviembre de 1999.
Esta empresa de Badajoz desarrolla su actividad en el sector de otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados....
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.