VALERIO LAFUENTE MIGUEL ANGEL
PREFABRICADOS VALERIO SA Consejero
Su última modificación en el BORME respecto a los cargos que tiene es de Febrero de 2017, cuando fue nombrado como Consejero de PREFABRICADOS VALERIO SA.
En Febrero de 2017 se produjo su nombramiento como Consejero delegado de esta empresa.
Se publicó su nombramiento como Presidente de esta empresa el día 27 de febrero de 2017.
Dejó su cargo como Consejero de esta empresa en Febrero de 2017.
Su nombramiento como Consejero delegado de este empresa se publicó en el BORME el día 26 de septiembre de 2011.
Su nombramiento como Presidente de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 1 de agosto de 2006.
Participa en esta compañía desde Agosto de 2001 con el cargo de Consejero delegado.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Presidente el día 30 de agosto de 2001.
El 30 de agosto de 2001, Valerio Lafuente Miguel Angel fue cesado de la empresa PREFABRICADOS VALERIO SA, donde participaba como Consejero delegado mancomunado.
Esta empresa desarrolla su negocio en el sector de fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento... en Navarra.
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.