COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: B20186656
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL
-
HERNANDEZ SANTANA JOSE MANUELAdministrador únicoNombramiento: 21/09/2012
-
HERNANDEZ SANTANA JOSE MANUELConsejeroCese: 06/10/1998
-
HERNANDEZ SANTANA JOSE MANUELSecretarioNombramiento: 06/10/1998Cese: 06/10/1998
-
ANTON GARCIA GREGORIOConsejeroCese: 21/09/2012
-
ANTON GARCIA GREGORIOPresidenteCese: 21/09/2012
-
GARCIA AGUADO FRANCISCO MARIAConsejeroCese: 21/09/2012
-
ARENILLAS MARTIN MANUEL MARIAConsejeroNombramiento: 06/10/1998Cese: 06/10/1998
-
21/09/2012 | Nº acto Borme: 386523 | Registro: GIPUZKOACeses/Dimisiones
-
21/09/2012 | Nº acto Borme: 386523 | Registro: GIPUZKOANombramientos
-
21/09/2012 | Nº acto Borme: 386523 | Registro: GIPUZKOAModificaciones estatutarias
-
12/11/2010 | Nº acto Borme: 1033870 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2010)
-
22/10/2010 | Nº acto Borme: 875644 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2010)
-
27/09/2010 | Nº acto Borme: 680978 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2010)
-
31/03/2008 | Nº acto Borme: 112847 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Febrero de 2008)
-
07/12/2006 | Nº acto Borme: 963522 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2006)
-
30/11/2005 | Nº acto Borme: 1001449 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (Noviembre de 2005)
-
10/06/2004 | Nº acto Borme: 126466 | Registro: GUIPÚZCOADepósito de cuentas anuales (mayo de 2004)
Otra información
El CIF asignado a COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL es B20186656, y su condición comercial actual es activa. La empresa se dedica a actividades económicas dentro del CNAE 4633 - Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles. En cuanto a su clasificación SIC, es 5143 - Productos lácteos.
La compañía COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL tiene un equipo de Entre 10 y 49 empleados y reporta ingresos anuales de menos de 2 millones de euros. Inscrita en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, cuenta con un total de 13 cargos registrales. Su anuncio más reciente en el Borme fue publicado el 21/09/2012, y el último depósito de sus cuentas anuales ordinarias corresponde al año 2021.
Para conocer más detalles de contacto de COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL, como el número telefónico, dirección o sitio web, puedes consultar el módulo de Datos de Empresa.
Si deseas obtener más información acerca de COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL, puedes revisar uno de los informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la compañía, o verificar cualquier incidencia de impagos en el archivo de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica de COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL proviene de fuentes oficiales y se actualiza de forma constante.
¿Quieres saber más sobre COMERCIAL AVICOLA ELKAR SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: