CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: No disponible
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
IVA intracomunitario: No disponible
Productos destacados:
Más información sobre CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA
-
UCHA COSTAS JUAN JOSEConsejero delegado solidarioCese: 06/02/2001
-
UCHA COSTAS JUAN JOSELiquidadorNombramiento: 06/02/2001Cese: 06/02/2001
-
UCHA COSTAS JUAN JOSEPresidenteCese: 14/03/2000
-
UCHA COSTAS JUAN JOSEVocal consejeroNombramiento: 14/03/2000Cese: 14/03/2000
-
UCHA COSTAS FERNANDO MARIAConsejero delegado solidarioCese: 14/03/2000
-
UCHA COSTAS FERNANDO MARIAVicesecretarioNombramiento: 14/03/2000Cese: 06/02/2001
-
UCHA COSTAS FERNANDO MARIAVocal consejeroCese: 06/02/2001
-
MARTINEZ LAFORGUE SOLERA LUIS ENRIQUEConsejero delegado solidarioCese: 06/02/2001
-
MARTINEZ LAFORGUE SOLERA LUIS ENRIQUEVicepresidenteNombramiento: 14/03/2000Cese: 06/02/2001
-
MARTINEZ LAFORGUE SOLERA LUIS ENRIQUEVocal consejeroCese: 06/02/2001
-
06/04/2001 | Nº acto Borme: 90326 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (marzo de 2001)
-
06/02/2001 | Nº acto Borme: 49590 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
06/02/2001 | Nº acto Borme: 49590 | Registro: MADRIDNombramientos
-
06/02/2001 | Nº acto Borme: 49590 | Registro: MADRIDDisolución
-
02/11/2000 | Nº acto Borme: 624303 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (agosto de 2000)
-
14/03/2000 | Nº acto Borme: 100419 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
14/03/2000 | Nº acto Borme: 100419 | Registro: MADRIDNombramientos
-
25/08/1999 | Nº acto Borme: 224160 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (agosto de 1999)
-
23/12/1998 | Nº acto Borme: 502258 | Registro: MADRIDCambio de objeto social
-
28/10/1998 | Nº acto Borme: 535812 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (septiembre de 1998)
Otra información
El CIF de CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA es - y su situación mercantil actual es extinta. Su sector económico se encuentra dentro del CNAE -. Su clasificación SIC es -.
CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA emplea a aproximadamente Entre 10 y 49 empleados y genera una facturación anual de menos de 2 millones de euros La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Hasta la fecha, cuenta con 23 cargos registrales. Su anuncio más reciente en el Borme se publicó el 06/04/2001 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -
Puedes acceder a los datos de contacto de CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA, como el número de teléfono, la dirección postal y la página web, en la sección de Datos de Empresa.
Si deseas obtener más información sobre CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA, puedes revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa, o consultar si tiene incidencias de impagos registradas en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica de CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA proviene de fuentes de datos oficiales y se actualiza automáticamente cada día.
¿Quieres saber más sobre CONSTRUCCIONES ARENTEIRO SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: