FERCAR SA
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: A28438554
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre FERCAR SA
-
AGUIRRE ALLENDE FERNANDOConsejeroNombramiento: 13/02/2003Cese: 05/06/2013
-
AGUIRRE ALLENDE FERNANDOLiquidadorNombramiento: 05/06/2013Cese: 05/06/2013
-
AGUIRRE ALLENDE FERNANDOPresidenteNombramiento: 13/02/2003Cese: 05/06/2013
-
LUCA DE TENA DEL TORO JOSE MARIAConsejeroNombramiento: 13/02/2003Cese: 23/05/2006
-
LUCA DE TENA DEL TORO JOSE MARIADesconocidoCese: 23/05/2006
-
AGUIRRE LUCA DE TENA JORGEConsejeroNombramiento: 02/06/2005Cese: 05/06/2013
-
AGUIRRE LUCA DE TENA JORGESecretarioNombramiento: 23/05/2006Cese: 05/06/2013
-
AGUIRRE LUCA DE TENA MARIA DOLORESConsejeroNombramiento: 23/05/2006Cese: 05/06/2013
-
AGUIRRE LUCA DE TENA FERNANDOConsejeroNombramiento: 23/05/2006Cese: 05/06/2013
-
RIVERO ª ASOCIADOS SLAuditor de cuentasNombramiento: 30/04/1998Cese: 05/06/2013
-
05/06/2013 | Nº acto Borme: 258591 | Registro: MADRIDDisolución
-
05/06/2013 | Nº acto Borme: 258591 | Registro: MADRIDNombramientos
-
05/06/2013 | Nº acto Borme: 258591 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
21/10/2010 | Nº acto Borme: 869540 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2010)
-
28/09/2010 | Nº acto Borme: 364593 | Registro: MADRIDReelecciones
-
08/10/2009 | Nº acto Borme: 615387 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009)
-
03/11/2008 | Nº acto Borme: 1038349 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2008)
-
26/10/2007 | Nº acto Borme: 901621 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2007)
-
23/10/2006 | Nº acto Borme: 798599 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2006)
-
13/07/2006 | Nº acto Borme: 363319 | Registro: MADRIDNombramientos
Otra información
El CIF asignado a FERCAR SA es A28438554, y su estado mercantil es extinta. La empresa se dedica a actividades económicas clasificadas bajo el CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria. Además, está categorizada con el código SIC -.
FERCAR SA emplea a aproximadamente Entre 10 y 49 empleados y registra una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La compañía se encuentra registrada en el Registro Mercantil de Madrid, y cuenta con 13 cargos registrales. El anuncio más reciente en Borme se publicó el 05/06/2013, mientras que el último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -.
Para conocer los datos de contacto de FERCAR SA, como el número telefónico, la dirección postal o el sitio web, puedes acceder al módulo de Datos de Empresa.
Si deseas obtener información adicional sobre FERCAR SA, te invitamos a consultar alguno de los informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa, o revisar las incidencias de impagos registradas en el archivo de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica acerca de FERCAR SA proviene de fuentes de datos oficiales y se actualiza automáticamente cada día.
¿Quieres saber más sobre FERCAR SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: