GOMEZ G SA
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: A79066338
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre GOMEZ G SA
-
PresidenteDesconocidoNombramiento: 30/07/2013
-
GOMEZ GONZALEZ FRANCISCOConsejeroNombramiento: 04/10/2002Cese: 20/08/2009
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCIONConsejeroNombramiento: 04/10/2002
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCIONConsejero delegadoNombramiento: 04/10/2002Cese: 30/07/2013
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA CONCEPCIONPresidenteNombramiento: 20/08/2009
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA PILARConsejeroNombramiento: 04/10/2002Cese: 29/07/2013
-
GONZALEZ REDONDAS MARIA PILARConsejeroNombramiento: 04/10/2002Cese: 20/08/2009
-
GONZALEZ REDONDAS MARIA PILARPresidenteNombramiento: 04/10/2002Cese: 20/08/2009
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA CONSOLACIONConsejeroNombramiento: 04/10/2002
-
GOMEZ GONZALEZ MARIA CONSOLACIONSecretarioNombramiento: 04/10/2002
-
26/07/2017 | Nº acto Borme: 307316 | Registro: MADRIDReelecciones
-
30/07/2013 | Nº acto Borme: 341381 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
30/07/2013 | Nº acto Borme: 341381 | Registro: MADRIDReelecciones
-
29/07/2013 | Nº acto Borme: 338255 | Registro: MADRIDFe de erratas
-
29/07/2013 | Nº acto Borme: 338256 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
15/07/2010 | Nº acto Borme: 242353 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Junio de 2010)
-
17/11/2009 | Nº acto Borme: 861442 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)
-
20/08/2009 | Nº acto Borme: 364368 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
20/08/2009 | Nº acto Borme: 364368 | Registro: MADRIDNombramientos
-
07/11/2008 | Nº acto Borme: 1061458 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2008)
Otra información
El CIF de GOMEZ G SA es A79066338, y su condición en el ámbito mercantil es activa. La actividad económica de la empresa se encuentra dentro del CNAE 41 - Construcción de edificios. Además, su código SIC 6552 - Urbanizadoras y promotoras, también la identifica.
GOMEZ G SA tiene un equipo de Entre 10 y 49 empleados y registra una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La compañía está registrada en el Registro Mercantil de Madrid, contando con un total de 12 cargos directivos. El último anuncio en Borme fue publicado el 26/07/2017, y su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año 2018.
Para obtener información de contacto de GOMEZ G SA, como el teléfono, la dirección o la página web, puedes visitar el módulo de Datos de Empresa.
Si deseas obtener más información sobre GOMEZ G SA, puedes revisar alguno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o verificar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada de GOMEZ G SA proviene de fuentes oficiales y está actualizada a día de hoy.
¿Quieres saber más sobre GOMEZ G SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: