LAS KUINIS VISION SL
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: B34229856
-
-
-
-
Dirección: AVDA MATAPIÑONERA SIN NUMERO PLANTA 9& (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
-
-
Productos destacados:
Más información sobre LAS KUINIS VISION SL
-
CARRIERE FLORENT RENE MARIEAdministrador solidarioNombramiento: 15/04/2010Cese: 30/09/2010
-
CARRIERE FLORENT RENE MARIERepresentanteCese: 30/09/2010
-
BENEYTO ORBAN PEDRO JUANApoderadoNombramiento: 25/03/2009Cese: 30/09/2010
-
ALONSO GARCIA ALFONSOAdministrador solidarioNombramiento: 13/03/2009Cese: 15/04/2010
-
ALAIN AFFLELOU OPTICO SAAdministrador solidarioNombramiento: 27/11/2006Cese: 30/09/2010
-
ALAIN AFFLELOU OPTICO SASocio únicoNombramiento: 15/07/2009Cese: 30/09/2010
-
MAROTO MOTA CRISTINAAdministrador solidarioNombramiento: 27/11/2006Cese: 13/03/2009
-
30/09/2010 | Nº acto Borme: 367788 | Registro: MADRIDDisolución
-
30/09/2010 | Nº acto Borme: 367788 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
10/08/2010 | Nº acto Borme: 297444 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Julio de 2010)
-
09/06/2010 | Nº acto Borme: 199400 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Mayo de 2010)
-
02/06/2010 | Nº acto Borme: 220239 | Registro: MADRIDCambio de domicilio social
-
15/04/2010 | Nº acto Borme: 151084 | Registro: PALENCIACeses/Dimisiones
-
15/04/2010 | Nº acto Borme: 151084 | Registro: PALENCIANombramientos
-
15/07/2009 | Nº acto Borme: 316472 | Registro: PALENCIAModificaciones estatutarias
-
15/07/2009 | Nº acto Borme: 316471 | Registro: PALENCIADeclaración de unipersonalidad
-
25/03/2009 | Nº acto Borme: 146996 | Registro: PALENCIANombramientos
Otra información
El CIF asignado a LAS KUINIS VISION SL es B34229856, y su situación mercantil es extinta. La empresa se dedica a una actividad económica clasificada dentro del CNAE 4778 - Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados. Además, su identificación SIC 59 - Detallistas de artículos diversos, también la define.
LAS KUINIS VISION SL emplea a un equipo de Entre 10 y 49 empleados y genera una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La compañía está registrada en el Registro Mercantil de Madrid, y cuenta con 7 cargos directivos. Su anuncio más reciente en Borme se publicó el 30/09/2010, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del ejercicio -.
Para acceder a la información de contacto de LAS KUINIS VISION SL, como el número telefónico, la dirección postal o la página web, visita el módulo de Datos de Empresa.
Si requieres más detalles acerca de LAS KUINIS VISION SL, te invitamos a consultar uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o a verificar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada acerca de LAS KUINIS VISION SL se extrae de fuentes oficiales y se actualiza diariamente.
¿Quieres saber más sobre LAS KUINIS VISION SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: