MATIAS SOBRON MARTINEZ SA
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: A26021709
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre MATIAS SOBRON MARTINEZ SA
-
SOBRON MARTINEZ MATIASApoderadoNombramiento: 17/10/2005Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ MATIASConsejeroNombramiento: 17/10/2005Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ MATIASPresidenteNombramiento: 19/12/2000Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ JUAN MATIASConsejeroNombramiento: 17/10/2005Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ JUAN MATIASGerente únicoNombramiento: 19/12/2000Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ JUAN MATIASLiquidadorNombramiento: 25/04/2008Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MARTINEZ JUAN MATIASSecretarioNombramiento: 19/12/2000Cese: 25/04/2008
-
MARTINEZ SOMALO JULIAConsejeroNombramiento: 19/12/2000Cese: 25/04/2008
-
SOBRON MAR-TINEZ JUAN MATIASConsejeroCese: 25/04/2008
-
25/04/2008 | Nº acto Borme: 216812 | Registro: LA RIOJACeses/Dimisiones
-
25/04/2008 | Nº acto Borme: 216812 | Registro: LA RIOJANombramientos
-
25/04/2008 | Nº acto Borme: 216812 | Registro: LA RIOJADisolución
-
25/04/2008 | Nº acto Borme: 133891 | Registro: LA RIOJADepósito de cuentas anuales (Abril de 2008)
-
23/05/2006 | Nº acto Borme: 121012 | Registro: LA RIOJADepósito de cuentas anuales (Mayo de 2006)
-
17/10/2005 | Nº acto Borme: 433992 | Registro: LA RIOJANombramientos
-
17/10/2005 | Nº acto Borme: 433992 | Registro: LA RIOJAReelecciones
-
25/06/2004 | Nº acto Borme: 137742 | Registro: LA RIOJADepósito de cuentas anuales (mayo de 2004)
-
24/06/2003 | Nº acto Borme: 141351 | Registro: LA RIOJADepósito de cuentas anuales (abril de 2003)
-
06/05/2002 | Nº acto Borme: 135951 | Registro: LA RIOJADepósito de cuentas anuales (marzo de 2002)
Otra información
El CIF asignado a MATIAS SOBRON MARTINEZ SA es A26021709, mientras que su estado mercantil actual es extinta. La compañía opera en el sector económico identificado por el CNAE 1013 - Elaboración de productos cárnicos y de volatería. Además, su actividad corresponde a la clasificación SIC -.
La plantilla de MATIAS SOBRON MARTINEZ SA comprende Entre 10 y 49 empleados, y la empresa reporta una facturación anual de menos de 2 millones de euros. MATIAS SOBRON MARTINEZ SA se encuentra registrada en el Registro Mercantil de La rioja y acumula un total de 9 cargos registrales. El anuncio más reciente en Borme fue publicado el 25/04/2008, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias es el relativo al ejercicio -.
Si deseas obtener información de contacto de MATIAS SOBRON MARTINEZ SA, como el número de teléfono, la dirección postal o el sitio web, puedes consultar nuestro módulo de Datos de Empresa.
Para acceder a más detalles sobre MATIAS SOBRON MARTINEZ SA, considera revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la compañía o verificar sus impagos registrados en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada acerca de MATIAS SOBRON MARTINEZ SA proviene de fuentes de datos oficiales y se actualiza automáticamente cada día.
¿Quieres saber más sobre MATIAS SOBRON MARTINEZ SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: