MUEBLES IGEA SL
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: B26235739
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre MUEBLES IGEA SL
-
MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIOAdministrador solidarioCese: 26/10/1999
-
MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIOAdministrador únicoCese: 27/03/2009
-
MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIOLiquidadorNombramiento: 27/03/2009Cese: 27/03/2009
-
CALAVIA SAEZ BENITO JOSE JAVIERAdministrador solidarioCese: 26/10/1999
-
NAVAS ALVAREZ FRANCISCOAdministrador solidarioCese: 26/10/1999
-
NAVAS ALVAREZ FRANCISCO JAVIERAdministrador solidarioNombramiento: 26/10/1999Cese: 24/01/2006
-
ALVAREZ ARNEDO JOSE MARIAAdministrador solidarioNombramiento: 26/10/1999Cese: 24/01/2006
-
ALVAREZ AREVALO MIGUELAdministrador solidarioNombramiento: 26/10/1999Cese: 27/03/2009
-
27/03/2009 | Nº acto Borme: 152395 | Registro: NAVARRADisolución
-
27/03/2009 | Nº acto Borme: 152395 | Registro: NAVARRAModificaciones estatutarias
-
27/03/2009 | Nº acto Borme: 152395 | Registro: NAVARRANombramientos
-
27/03/2009 | Nº acto Borme: 152395 | Registro: NAVARRARevocaciones
-
11/09/2008 | Nº acto Borme: 491491 | Registro: NAVARRADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2008)
-
13/09/2007 | Nº acto Borme: 501573 | Registro: NAVARRADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2007)
-
11/10/2006 | Nº acto Borme: 717531 | Registro: NAVARRADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2006)
-
24/01/2006 | Nº acto Borme: 35525 | Registro: NAVARRANombramientos
-
24/01/2006 | Nº acto Borme: 35525 | Registro: NAVARRAModificaciones estatutarias
-
24/01/2006 | Nº acto Borme: 35525 | Registro: NAVARRACeses/Dimisiones
Otra información
El CIF de MUEBLES IGEA SL es B26235739, y su condición en el ámbito mercantil es extinta. La actividad económica de la empresa se encuentra dentro del CNAE 3102 - Fabricación de muebles de cocina. Además, su código SIC -, también la identifica.
MUEBLES IGEA SL tiene un equipo de Entre 10 y 49 empleados y registra una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La compañía está registrada en el Registro Mercantil de Navarra, contando con un total de 9 cargos directivos. El último anuncio en Borme fue publicado el 27/03/2009, y su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -.
Para obtener información de contacto de MUEBLES IGEA SL, como el teléfono, la dirección o la página web, puedes visitar el módulo de Datos de Empresa.
Si deseas obtener más información sobre MUEBLES IGEA SL, puedes revisar alguno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o verificar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada de MUEBLES IGEA SL proviene de fuentes oficiales y está actualizada a día de hoy.
¿Quieres saber más sobre MUEBLES IGEA SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: