PROMOCIONES AYTORCA SL
Datos de empresa
- No Activa NIF/CIF: B30116826
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
Productos destacados:
Más información sobre PROMOCIONES AYTORCA SL
-
MARIA DEL CARMEN AYLLON PERONAAdministrador únicoNombramiento: 30/12/2003Cese: 30/09/2014
-
YOLANDA AYLLON PERONALiquidadorCese: 30/09/2014
-
VICENTE AYLLON GARCIAAdministrador únicoNombramiento: 04/02/1998Cese: 30/12/2003
-
VICENTE AYLLON GARCIAConsejeroCese: 04/02/1998
-
VICENTE AYLLON GARCIAConsejero delegadoCese: 04/02/1998
-
VICENTE AYLLON GARCIAPresidenteCese: 04/02/1998
-
JOSE ANTONIO CASAS CONTRERASSecretarioCese: 04/02/1998
-
MARIA CARMEN AYLLON PERONAApoderadoNombramiento: 18/11/1998
-
MARIA CARMEN AYLLON PERONAVicesecretarioCese: 04/02/1998
-
BEATRIZ AYLLON PERONAApoderadoNombramiento: 04/02/2005
-
30/09/2014 | Nº acto Borme: 388539 | Registro: MURCIADisolución
-
30/09/2014 | Nº acto Borme: 388539 | Registro: MURCIANombramientos
-
30/09/2014 | Nº acto Borme: 388539 | Registro: MURCIACeses/Dimisiones
-
19/10/2011 | Nº acto Borme: 825336 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011)
-
19/08/2010 | Nº acto Borme: 339588 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Julio de 2010)
-
25/09/2009 | Nº acto Borme: 496320 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2009)
-
15/10/2008 | Nº acto Borme: 884140 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Agosto de 2008)
-
13/11/2007 | Nº acto Borme: 1011440 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Octubre de 2007)
-
12/09/2006 | Nº acto Borme: 397638 | Registro: MURCIADepósito de cuentas anuales (Julio de 2006)
-
04/02/2005 | Nº acto Borme: 52728 | Registro: MURCIANombramientos
Otra información
El CIF de PROMOCIONES AYTORCA SL es B30116826 y su situación mercantil es disuelta. Su actividad económica pertenece al CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria. Su SIC es -.
PROMOCIONES AYTORCA SL cuenta con Entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de menos de 2 millones de euros La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. En total tiene 11 cargos registrales. Su último anuncio en Borme ha sido publicado el 30/09/2014 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del año -.
Puedes consultar los datos de contacto de PROMOCIONES AYTORCA SL como el teléfono, la dirección, o la página web en el módulo de Datos de Empresa.
Para más información de PROMOCIONES AYTORCA SL puedes adquirir uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o consultar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
Toda la información financiera, mercantil y jurídica que ofrecemos sobre PROMOCIONES AYTORCA SL procede de fuentes oficiales y está actualizada diariamente.
¿Quieres saber más sobre PROMOCIONES AYTORCA SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: