SOLAUR SA
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: A79207171
-
-
-
-
Dirección: Calle de Doctor Fleming, 1, 28036 Madrid, Madrid, España Ver en mapa
-
-
Productos destacados:
Más información sobre SOLAUR SA
-
MUÑOZ GUDE JOSE IGNACIOAdministrador únicoNombramiento: 23/06/2014
-
LASA AYANI ELENAConsejero delegado solidarioNombramiento: 13/07/1999
-
LASA AYANI ELENASecretarioNombramiento: 13/07/1999Cese: 21/02/2012
-
LASA AYANI ELENAVocal consejeroNombramiento: 13/07/1999
-
SANCHO PEREZ ARTURORepresentanteNombramiento: 23/02/2004Cese: 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAConsejeroNombramiento: 10/08/2006Cese: 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAConsejero delegado solidarioNombramiento: 14/04/2000Cese: 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAVocal consejeroNombramiento: 14/04/2000Cese: 22/09/2010
-
YEREGUI KINDEL MARIA EUGENIAConsejeroNombramiento: 10/08/2006Cese: 21/02/2012
-
ARTECHE CAPRANI FRANCISCO JAVIERConsejero delegado solidarioNombramiento: 21/02/2012Cese: 23/06/2014
-
27/10/2020 | Nº acto Borme: 365448 | Registro: MADRIDReelecciones
-
23/06/2014 | Nº acto Borme: 258635 | Registro: MADRIDModificaciones estatutarias
-
23/06/2014 | Nº acto Borme: 258635 | Registro: MADRIDNombramientos
-
23/06/2014 | Nº acto Borme: 258635 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
23/06/2014 | Nº acto Borme: 258634 | Registro: MADRIDModificaciones estatutarias
-
21/02/2012 | Nº acto Borme: 85800 | Registro: MADRIDNombramientos
-
21/02/2012 | Nº acto Borme: 85800 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
05/10/2010 | Nº acto Borme: 741066 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010)
-
16/11/2009 | Nº acto Borme: 857793 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)
-
08/10/2008 | Nº acto Borme: 807858 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2008)
Otra información
El CIF de SOLAUR SA es A79207171 y su estado actual en el mercado es activa. La compañía opera en el sector económico correspondiente al CNAE 68 - Actividades inmobiliarias. En cuanto a su SIC, es 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas.
SOLAUR SA emplea a aproximadamente Entre 10 y 49 empleados y genera unos ingresos anuales de menos de 2 millones de euros. La empresa está registrada en el Registro Mercantil de Madrid y cuenta con un total de 36 cargos registrados. Su anuncio más reciente en el Borme es del 27/10/2020, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año 2023.
Para obtener información de contacto de SOLAUR SA, como el número de teléfono, la dirección postal o el sitio web, consulta el apartado Datos de Empresa.
Si deseas más detalles acerca de SOLAUR SA, puedes revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las cuentas anuales de la compañía o verificar sus incidencias de impagos en el registro de morosos RAI.
Toda la información financiera, mercantil y jurídica que proporcionamos sobre SOLAUR SA proviene de fuentes oficiales y se actualiza de manera regular.
¿Quieres saber más sobre SOLAUR SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: