TALLERES COEMPRE SL
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: B80383045
-
-
-
-
Dirección: Calle Fuentelahiguera, 7, 28022 Madrid, Madrid, España Ver en mapa
-
-
Productos destacados:
Más información sobre TALLERES COEMPRE SL
-
PEREZ JAEN ANGELAApoderado solidarioNombramiento: 25/08/2015
-
POZUELO TORRIJOS JESUSAdministrador mancomunadoNombramiento: 08/01/2004Cese: 20/03/2014
-
SAEZ MONTERO JUANAAdministrador mancomunadoNombramiento: 08/01/2004Cese: 20/03/2014
-
PRIETO ZARDON JOSE MARIAAdministrador mancomunadoNombramiento: 08/01/2004Cese: 31/05/2006
-
ROJO RUIZ ALBERTOAdministrador mancomunadoNombramiento: 08/01/2004Cese: 20/03/2014
-
ROJO RUIZ ALBERTOAdministrador únicoNombramiento: 20/03/2014
-
POZUELO TORRIJOS JESUSAdministrador únicoNombramiento: 25/08/1998Cese: 02/08/2001
-
25/08/2015 | Nº acto Borme: 350605 | Registro: MADRIDNombramientos
-
20/03/2014 | Nº acto Borme: 126873 | Registro: MADRIDModificaciones estatutarias
-
20/03/2014 | Nº acto Borme: 126873 | Registro: MADRIDNombramientos
-
20/03/2014 | Nº acto Borme: 126873 | Registro: MADRIDCeses/Dimisiones
-
30/09/2011 | Nº acto Borme: 679821 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011)
-
26/10/2010 | Nº acto Borme: 899501 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2010)
-
10/11/2009 | Nº acto Borme: 827842 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)
-
12/09/2008 | Nº acto Borme: 520686 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2008)
-
21/09/2007 | Nº acto Borme: 611760 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2007)
-
18/09/2006 | Nº acto Borme: 471296 | Registro: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Agosto de 2006)
Otra información
El CIF de TALLERES COEMPRE SL es B80383045 y su situación mercantil es activa. Su actividad económica pertenece al CNAE 3317 - Reparación y mantenimiento de otro material de transporte. Su SIC es 7539 - Talleres de reparaciones de automoción.
TALLERES COEMPRE SL cuenta con Entre 10 y 49 empleados y con una facturación anual de menos de 2 millones de euros La empresa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. En total tiene 8 cargos registrales. Su último anuncio en Borme ha sido publicado el 25/08/2015 y su último depósito de cuentas anuales ordinarias es del año 2023.
Puedes consultar los datos de contacto de TALLERES COEMPRE SL como el teléfono, la dirección, o la página web en el módulo de Datos de Empresa.
Para más información de TALLERES COEMPRE SL puedes adquirir uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o consultar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
Toda la información financiera, mercantil y jurídica que ofrecemos sobre TALLERES COEMPRE SL procede de fuentes oficiales y está actualizada diariamente.
¿Quieres saber más sobre TALLERES COEMPRE SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: