TERREVA SA
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: No disponible
-
-
-
-
Dirección: Carrer del Pintor Sorolla, 2, 46002 València, Valencia, España Ver en mapa
-
-
IVA intracomunitario: No disponible
Productos destacados:
Más información sobre TERREVA SA
-
ROIG NEBOT ELISAVocal consejeroNombramiento: 16/11/1999Cese: 13/03/2007
-
SEGUIT TAMARIT REMEDIOSVocal consejeroNombramiento: 16/11/1999Cese: 13/03/2007
-
SEGUIT TAMARIT REMEDIOSConsejeroCese: 08/08/2003
-
NEBOT OYANGUREN ROSAConsejero delegadoNombramiento: 20/07/2004Cese: 13/03/2007
-
NEBOT OYANGUREN ROSAConsejeroNombramiento: 08/08/2003Cese: 13/03/2007
-
NEBOT OYANGUREN SANTIAGOVocal consejeroNombramiento: 16/11/1999Cese: 13/03/2007
-
NEBOT OYANGUREN SANTIAGOPresidenteNombramiento: 16/11/1999Cese: 08/08/2003
-
NEBOT OYANGUREN SANTIAGOConsejero delegadoCese: 08/08/2003
-
NEBOT OYANGUREN SANTIAGOConsejeroNombramiento: 16/11/1999Cese: 08/08/2003
-
ARCALIA SERVICIOS SAApoderado solidarioNombramiento: 20/01/2004Cese: 13/03/2007
-
13/03/2007 | Nº acto Borme: 150690 | Registro: VALENCIADisolución
-
13/03/2007 | Nº acto Borme: 150690 | Registro: VALENCIANombramientos
-
13/03/2007 | Nº acto Borme: 150690 | Registro: VALENCIACeses/Dimisiones
-
18/07/2006 | Nº acto Borme: 370041 | Registro: VALENCIAModificaciones estatutarias
-
16/09/2005 | Nº acto Borme: 396931 | Registro: VALENCIAModificaciones estatutarias
-
20/01/2005 | Nº acto Borme: 24559 | Registro: VALENCIAModificaciones estatutarias
-
03/08/2004 | Nº acto Borme: 346320 | Registro: VALENCIAReelecciones
-
20/07/2004 | Nº acto Borme: 326647 | Registro: VALENCIANombramientos
-
20/01/2004 | Nº acto Borme: 34363 | Registro: VALENCIACambio de domicilio social
-
20/01/2004 | Nº acto Borme: 34363 | Registro: VALENCIAModificaciones estatutarias
Otra información
El CIF de TERREVA SA es -, y su condición en el ámbito mercantil es extinta. La actividad económica de la empresa se encuentra dentro del CNAE -. Además, su código SIC -, también la identifica.
TERREVA SA tiene un equipo de Entre 10 y 49 empleados y registra una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La compañía está registrada en el Registro Mercantil de Valencia, contando con un total de 20 cargos directivos. El último anuncio en Borme fue publicado el 13/03/2007, y su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -.
Para obtener información de contacto de TERREVA SA, como el teléfono, la dirección o la página web, puedes visitar el módulo de Datos de Empresa.
Si deseas obtener más información sobre TERREVA SA, puedes revisar alguno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o verificar sus incidencias de impagos en el fichero de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada de TERREVA SA proviene de fuentes oficiales y está actualizada a día de hoy.
¿Quieres saber más sobre TERREVA SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: