TIUR SL
Datos de empresa
- Activa NIF/CIF: No disponible
-
-
-
-
Dirección: No disponible
-
-
IVA intracomunitario: No disponible
Productos destacados:
Más información sobre TIUR SL
-
ROMERO VAZQUEZ SANTIAGOAdministrador solidarioNombramiento: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ SANTIAGOConsejeroCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ SANTIAGOConsejero delegado solidarioCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ SANTIAGOPresidenteCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ JESUS MANUELAdministrador solidarioNombramiento: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ JESUS MANUELConsejeroCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ JESUS MANUELSecretarioCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ JOAQUINConsejeroCese: 21/04/1999
-
ROMERO VAZQUEZ JOAQUINConsejero delegado solidarioCese: 21/04/1999
-
ROMERO OSENDE JOAQUINAdministrador solidarioNombramiento: 21/04/1999
-
16/09/1999 | Nº acto Borme: 335079 | Registro: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (julio de 1999)
-
13/05/1999 | Nº acto Borme: 107484 | Registro: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (marzo de 1999)
-
13/05/1999 | Nº acto Borme: 107515 | Registro: A CORUÑADepósito de cuentas anuales (marzo de 1999)
-
21/04/1999 | Nº acto Borme: 141801 | Registro: CIUDAD REALAdaptación Ley 2/95 Ceses/Dimisiones
-
21/04/1999 | Nº acto Borme: 141801 | Registro: CIUDAD REALNombramientos
-
21/04/1999 | Nº acto Borme: 141801 | Registro: CIUDAD REALReducción de capital
-
21/04/1999 | Nº acto Borme: 141801 | Registro: CIUDAD REALModificaciones estatutarias
-
13/02/1998 | Nº acto Borme: 53525 | Registro:Depósito de cuentas anuales (enero de 1998)
-
13/02/1998 | Nº acto Borme: 53527 | Registro:Depósito de cuentas anuales (enero de 1998)
-
13/02/1998 | Nº acto Borme: 53533 | Registro:Depósito de cuentas anuales (enero de 1998)
Otra información
El CIF de TIUR SL es - y su estado actual en el mercado es activa. La compañía opera en el sector económico correspondiente al CNAE -. En cuanto a su SIC, es 9999 - Establecimientos inclasificables.
TIUR SL emplea a aproximadamente Entre 10 y 49 empleados y genera unos ingresos anuales de menos de 2 millones de euros. La empresa está registrada en el Registro Mercantil de A coruña y cuenta con un total de 12 cargos registrados. Su anuncio más reciente en el Borme es del 16/09/1999, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -.
Para obtener información de contacto de TIUR SL, como el número de teléfono, la dirección postal o el sitio web, consulta el apartado Datos de Empresa.
Si deseas más detalles acerca de TIUR SL, puedes revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las cuentas anuales de la compañía o verificar sus incidencias de impagos en el registro de morosos RAI.
Toda la información financiera, mercantil y jurídica que proporcionamos sobre TIUR SL proviene de fuentes oficiales y se actualiza de manera regular.
¿Quieres saber más sobre TIUR SL?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: