TR7 SA
Datos de empresa
- Extinta NIF/CIF: No disponible
-
-
-
-
Dirección: ADMINISTRADOR GUTIERREZ ANAYA 1 (SEVILLA)
-
-
IVA intracomunitario: No disponible
Productos destacados:
Más información sobre TR7 SA
-
JOVE CAPELLAN MANUELApoderado solidarioNombramiento: 28/03/2003Cese: 11/08/2004
-
CAÑAS GARCIA ROJO FEDERICOLiquidadorNombramiento: 03/05/2004Cese: 03/05/2004
-
MACIA SARMIENTO JOSE LUISApoderado solidarioNombramiento: 28/03/2003Cese: 11/08/2004
-
RODRIGUEZ CONDE RAMONAdministrador mancomunadoNombramiento: 25/09/2002Cese: 03/05/2004
-
ARES SANTISO JOSEApoderado solidarioNombramiento: 28/03/2003Cese: 11/08/2004
-
AZOURI GHASSANAdministrador solidarioCese: 01/04/2002
-
KHAIRALLAH SAMIRAdministrador solidarioCese: 01/04/2002
-
FERNANDO RODRIGUEZ ALVAREZAdministrador mancomunadoNombramiento: 19/04/2002Cese: 11/08/2004
-
GONZALO CANO ROMEROAdministrador mancomunadoNombramiento: 19/04/2002Cese: 25/09/2002
-
JOVE SANTOS FELIPAApoderado solidarioNombramiento: 28/03/2003Cese: 11/08/2004
-
11/08/2004 | Nº acto Borme: 361893 | Registro: SEVILLAExtinción
-
03/05/2004 | Nº acto Borme: 208812 | Registro: SEVILLADisolución
-
03/05/2004 | Nº acto Borme: 208812 | Registro: SEVILLANombramientos
-
03/05/2004 | Nº acto Borme: 208812 | Registro: SEVILLACeses/Dimisiones
-
12/11/2003 | Nº acto Borme: 831620 | Registro: SEVILLADepósito de cuentas anuales (octubre de 2003)
-
28/03/2003 | Nº acto Borme: 129554 | Registro: SEVILLANombramientos
-
21/10/2002 | Nº acto Borme: 422322 | Registro: SEVILLACambio de domicilio social
-
21/10/2002 | Nº acto Borme: 422322 | Registro: SEVILLAModificaciones estatutarias
-
10/10/2002 | Nº acto Borme: 558015 | Registro: SEVILLADepósito de cuentas anuales (agosto de 2002)
-
25/09/2002 | Nº acto Borme: 388480 | Registro: SEVILLANombramientos
Otra información
El CIF de TR7 SA es - y su situación mercantil actual es extinta. La empresa se dedica a actividades relacionadas con el código CNAE -. Su código SIC -, también indica la naturaleza de su negocio.
TR7 SA emplea a un número de trabajadores que oscila Entre 10 y 49 empleados, y registra una facturación anual de menos de 2 millones de euros. La empresa está registrada en el Registro Mercantil de Sevilla y cuenta con 12 cargos registrales en total.
Su último anuncio en Borme fue publicado el 11/08/2004, mientras que su último depósito de cuentas anuales ordinarias corresponde al año -.
Puedes encontrar información de contacto de TR7 SA, como el teléfono, la dirección o el sitio web, en la sección de Datos de Empresa.
Para obtener más detalles acerca de TR7 SA, puedes revisar uno de nuestros informes financieros disponibles, las Cuentas Anuales de la empresa o verificar sus incidencias de impagos en el archivo de morosos RAI.
La información financiera, mercantil y jurídica proporcionada de TR7 SA proviene de fuentes oficiales y se actualiza diariamente.
¿Quieres saber más sobre TR7 SA?
Amplía información sobre esta empresa consultando estos informes: