BORONAT BONO JOSE ANTONIO
BORONAT BONO SL Consejero
L’entreprise 19 de août de 2019, où il/elle exerçait le mandat de Boronat Bono Jose Antonio, a cessé ses activités le BORONAT BONO SL.
L’entreprise 5 de février de 2019, où il/elle exerçait le mandat de Boronat Bono Jose Antonio, a cessé ses activités le BORONAT BONO SL.
Inició su actividad como Apoderado solidario de esta compañía el día 28 de novembre de 2008.
El día 28 de décembre de 2007 se publicó en el BORME su cese como Administrador único de esta empresa.
Elle développe ses activités à Valencia dans le secteur de la construcción, promoción, compraventa, arrendamiento y explotación de toda clase de naves, viviendas, locales, solares y terrenos, así como la fabricación, comercialización y venta de toda clase de materias textiles código alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, que será....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises