BORREGO TOLEDANO ANDRES
ANDRES BORREGO TOLEDANO SA Liquidador
Su nombramiento más reciente en el BORME es del 24 de avril de 2019, en Liquidador, donde ejerce el cargo de ANDRES BORREGO TOLEDANO SA.
Terminó su actividad como Consejero de esta empresa el día 24 de avril de 2019.
Se publicó su cese en el BORME como Presidente el día 24 de avril de 2019.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 17 de juillet de 2012, donde ejerce el cargo de Presidente.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 31 de juillet de 2007, con el cargo de Consejero.
Il/elle exerce actuellement le mandat de Consejero delegado dans l'entreprise ANDRES BORREGO TOLEDANO SA.
El día 31 de juillet de 2007 se publicó en el BORME su cese como Presidente de esta empresa.
El día 25 de juillet de 2002, Borrego Toledano Andres fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero.
En ANDRES BORREGO TOLEDANO SA empezó a participar como Consejero delegado en Juillet de 2002.
Cette entreprise opère ses activités dans le secteur de promoción, construcción completa, reparación, conservación, compraventa y arrendamiento de terrenos, edificaciones y obras civiles, por cuenta propiao ajena... dans la région de Jaén.
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises