CARRERA GUIRAO LEIRE
TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SA Desconocido
Su último nombramiento fue en Mars de 2023, como Desconocido de la empresa TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SA.
Su nombramiento como Apoderado solidario de este empresa se publicó en el BORME el día 2 de juin de 2021.
Terminó su actividad como Apoderado mancomunado de esta empresa el día 2 de juin de 2021.
Se publicó su cese en el BORME como Apoderado mancomunado el día 7 de juin de 2019.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 19 de juillet de 2018, donde ejerce el cargo de Apoderado mancomunado.
L’entreprise 13 de juillet de 2018, où il/elle exerçait le mandat de Carrera Guirao Leire, a cessé ses activités le TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SA.
Il/elle exerce actuellement le mandat de Apoderado mancomunado dans l'entreprise TUBACEX TUBOS INOXIDABLES SA.
El día 29 de mai de 2015 se publicó en el BORME su cese como Apoderado mancomunado de esta empresa.
Le siège social de cette entreprise se situe à Araba/álava et elle développe ses activités dans le secteur de fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises