CORRIOLS MARTIL FEDERICO
COMERCIAL PARA LA ELECTRICIDAD DE EXTREMADURA SA Consejero
El último cargo en el que este directivo ha sido nombrado es en la empresa COMERCIAL PARA LA ELECTRICIDAD DE EXTREMADURA SA. Fue nombrado Consejero el día 23 de mars de 2012.
Se publicó su nombramiento como Consejero delegado de esta empresa el día 23 de mars de 2012.
Inició su actividad como Presidente de esta compañía el día 23 de mars de 2012.
Su nombramiento como Consejero de este empresa se publicó en el BORME el día 5 de octobre de 2005.
Su nombramiento como Consejero delegado de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 5 de octobre de 2005.
Participa en esta compañía desde Octobre de 2005 con el cargo de Presidente.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 4 de octobre de 2000, donde ejerce el cargo de Consejero.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 4 de octobre de 2000, con el cargo de Consejero delegado.
Il/elle exerce actuellement le mandat de Presidente dans l'entreprise COMERCIAL PARA LA ELECTRICIDAD DE EXTREMADURA SA.
El día 4 de octobre de 2000 se publicó en el BORME su cese como Consejero delegado solidario de esta empresa.
El día 23 de février de 1998, Corriols Martil Federico fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero.
En COMERCIAL PARA LA ELECTRICIDAD DE EXTREMADURA SA empezó a participar como Presidente en Février de 1998.
Son siège social se situe à Cáceres et elle développe ses activités dans le secteur de instalaciones eléctricas....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises