FERNANDEZ LIÑERO ESTEBAN
STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA Apoderado mancomunado solidario
Su nombramiento más reciente en el BORME es del 15 de décembre de 2021, en Apoderado mancomunado solidario, donde ejerce el cargo de STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA.
Participaba como Apoderado de esta empresa pero cesó su actividad en Mars de 2021.
En Août de 2019 dejó de participar en esta empresa como Apoderado mancomunado solidario.
Dejó su cargo como Apoderado solidario de esta empresa en Août de 2019.
Fernandez Liñero Esteban dejó de participar como Apoderado mancomunado solidario en Février de 2019.
Terminó su actividad como Apoderado de esta empresa el día 12 de février de 2019.
Se publicó su cese en el BORME como Apoderado mancomunado solidario el día 30 de juillet de 2018.
Sa nomination en tant que Juillet de 2017 de cette entreprise a eu lieu le Apoderado mancomunado solidario.
Se publicó su nombramiento como Apoderado mancomunado solidario de esta empresa el día 31 de octobre de 2014.
Inició su actividad como Apoderado de esta compañía el día 8 de octobre de 2007.
Su nombramiento como Apoderado mancomunado solidario de este empresa se publicó en el BORME el día 24 de mai de 2007.
Su nombramiento como Apoderado de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 23 de mars de 2007.
Cesó su actividad en la empresa STELLANTIS & YOU ESPAÑA SA como Apoderado solidario en Mars de 2007.
Participaba como Apoderado mancomunado solidario de esta empresa pero cesó su actividad en Avril de 2005.
En Janvier de 2005 dejó de participar en esta empresa como Apoderado mancomunado solidario.
Dejó su cargo como Apoderado de esta empresa en Décembre de 2002.
Cette entreprise de Madrid opère dans le secteur suivant : venta de automóviles y vehículos de motor ligeros....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises