HERAS MANSO PILAR
NAVANTIA SA SME Desconocido
El último cambio de Heras Manso Pilar corresponde a su cese como Desconocido en la empresa NAVANTIA SA SME.
Sa nomination en tant que Juin de 2023 de cette entreprise a eu lieu le Desconocido.
En Mai de 2023 dejó de participar en esta empresa como Desconocido.
Dejó su cargo como Apoderado de esta empresa en Mars de 2023.
Su nombramiento como Desconocido de este empresa se publicó en el BORME el día 8 de février de 2022.
Su nombramiento como Apoderado de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 3 de novembre de 2021.
Participa en esta compañía desde Septembre de 2021 con el cargo de Apoderado mancomunado.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 18 de août de 2021, donde ejerce el cargo de Apoderado mancomunado solidario.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 30 de juin de 2021, con el cargo de Apoderado mancomunado solidario.
Son siège social se situe à Madrid et elle développe ses activités dans le secteur de construcción de barcos y estructuras flotantes....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises