El día 17 de juillet de 2024 se registró en el Registro Mecantil su cese como Apoderado de esta empresa.
En NTT DATA SPAIN SL empezó a participar como Desconocido en Avril de 2024.
Moran Marco Alejandro exerce actuellement le mandat de Desconocido dans cette entreprise.
El día 4 de juin de 2021 se registró su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
El día 1 de juin de 2021 se publicó su nombramiento esta empresa como Apoderado.
El día 16 de octobre de 2017 se publicó en el BORME su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
El día 10 de août de 2016 se incluyó en el Registro Mercantil su nombramiento como Apoderado de esta empresa.
Desde el día 6 de juillet de 2016, Moran Marco Alejandro ostenta el cargo de Apoderado.
Sa nomination en tant que Mai de 2014 de cette entreprise a eu lieu le Apoderado.
L’entreprise 10 de février de 2011, où il/elle exerçait le mandat de Moran Marco Alejandro, a cessé ses activités le NTT DATA SPAIN SL.
Inició su actividad como Apoderado de esta compañía el día 4 de février de 2011.
Le siège social de cette entreprise se situe à Madrid et elle développe ses activités dans le secteur de el estudio, desarrollo, realización y ejecución de proyectos de sistemas de la información, tecnología de la informacióny automatización y la prestación de servicios de consultoría y asistencia a empresas y a administraciones públicas en cuestiones de gestión, tecnologías de la información, sistemas/realizar la actividad de compra, suscripcion permuta tenencia y venta de valores mobiliarios acciones o participaciones nacionales o extranjeras porcuenta propia y sin actividad de intermediacion....