PEREZ GONZALEZ MARIA VICTORIA
NAVANTIA SA SME Apoderado
En Août de 2024 se produjo la última actualización en el BORME. Se nombró a Perez Gonzalez Maria Victoria como Apoderado.
El día 15 de juillet de 2024 se publicó en el BORME su cese como Apoderado de esta empresa.
El día 27 de avril de 2023 se registró en el Registro Mecantil su cese como Apoderado de esta empresa.
Cesó su actividad en la empresa NAVANTIA SA SME como Desconocido en Mars de 2023.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 13 de septembre de 2022, donde ejerce el cargo de Desconocido.
En Mars de 2022 dejó de participar en esta empresa como Apoderado.
Il/elle exerce actuellement le mandat de Apoderado mancomunado dans l'entreprise NAVANTIA SA SME.
El día 27 de août de 2019, Perez Gonzalez Maria Victoria fue nombrado y publicado en el BORME como Apoderado.
El día 29 de mai de 2019, Perez Gonzalez Maria Victoria fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Apoderado.
Le siège social de cette entreprise se trouve à Madrid, et elle travaille dans le secteur de construcción de barcos y estructuras flotantes....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises