RIERA SANTAULARIA ANNA
E RIERA SA Administrador conjunto
En Mai de 2019 se produjo la última actualización en el BORME. Se nombró a Riera Santaularia Anna como Administrador conjunto.
El día 14 de mai de 2019 se publicó en el BORME su cese como Consejero de esta empresa.
El día 14 de mai de 2019 se registró en el Registro Mecantil su cese como Secretario de esta empresa.
Participa en esta compañía desde Août de 2014 con el cargo de Apoderado solidario.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 25 de mars de 2014, donde ejerce el cargo de Secretario.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 2 de septembre de 2008, con el cargo de Consejero.
Il/elle exerce actuellement le mandat de Consejero dans l'entreprise E RIERA SA.
El día 10 de octobre de 2003, Riera Santaularia Anna fue nombrado y publicado en el BORME como Secretario.
El día 10 de mai de 2000, Riera Santaularia Anna fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Consejero.
En E RIERA SA empezó a participar como Secretario en Mai de 2000.
Le siège social de cette entreprise se trouve à Barcelona, et elle travaille dans le secteur de commerce de gros de fleurs et plantes....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises