ROSA AMOR PEDRO
ANTENAS Y SISTEMAS DE RADIO FRECUENCIA SL Liquidador único
Su nombramiento más reciente en el Registro Mercantil es del 31 de août de 2016 como Liquidador único de esta empresa.
Se publicó su cese en el BORME como Liquidador único el día 31 de août de 2016.
Empezó a formar parte de esta compañía el día 14 de avril de 2009, donde ejerce el cargo de Socio único.
El inicio de su participación en esta empresa se publicó en el BORME el día 26 de juin de 2008, con el cargo de Administrador único.
Cesó su participación como Administrador único de esta empresa en Juin de 2007.
El día 27 de août de 1998 se publicó en el BORME su cese como Administrador único de esta empresa.
Le siège social de cette entreprise se situe à Valencia et elle développe ses activités dans le secteur de fabricación de equipos de telecomunicaciones....
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises