SERRANO CELIS JESSICA
ITW ESPAÑA SL Desconocido
Su último cambio en esta empresa fue en Janvier de 2024 donde empezó a participar como Desconocido.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Desconocido el día 11 de janvier de 2024.
L’entreprise 3 de novembre de 2023, où il/elle exerçait le mandat de Serrano Celis Jessica, a cessé ses activités le ITW ESPAÑA SL.
Cesó su participación como Desconocido de esta empresa en Juin de 2023.
El día 18 de janvier de 2023 se publicó en el BORME su cese como Desconocido de esta empresa.
El día 2 de septembre de 2021, Serrano Celis Jessica fue nombrado y registrado en el Registro Mercantil como Apoderado solidario/mancomunado.
Cesó su actividad en la empresa ITW ESPAÑA SL como Apoderado solidario/mancomunado en Septembre de 2021.
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises