VALERIO LAFUENTE MIGUEL ANGEL
PREFABRICADOS VALERIO SA Consejero
Su última modificación en el BORME respecto a los cargos que tiene es de Février de 2017, cuando fue nombrado como Consejero de PREFABRICADOS VALERIO SA.
Sa nomination en tant que Février de 2017 de cette entreprise a eu lieu le Consejero delegado.
Se publicó su nombramiento como Presidente de esta empresa el día 27 de février de 2017.
Dejó su cargo como Consejero de esta empresa en Février de 2017.
Su nombramiento como Consejero delegado de este empresa se publicó en el BORME el día 26 de septembre de 2011.
Su nombramiento como Presidente de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 1 de août de 2006.
Participa en esta compañía desde Août de 2001 con el cargo de Consejero delegado.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Presidente el día 30 de août de 2001.
L’entreprise 30 de août de 2001, où il/elle exerçait le mandat de Valerio Lafuente Miguel Angel, a cessé ses activités le PREFABRICADOS VALERIO SA.
Cette entreprise opère ses activités dans le secteur de fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento... dans la région de Navarra.
/ Hors TVA
- Résumé dirigeant
- Détails sur les fonctions et entreprises