SOLAUR SA
Renseignements au sujet de l’entreprise
- Active NIF/CIF: A79207171
-
-
-
-
Adresse: Calle de Doctor Fleming, 1, 28036 Madrid, Madrid, España Voir sur la carte
-
-
Produits phares :
En savoir plus au sujet de SOLAUR SA
-
MUÑOZ GUDE JOSE IGNACIOAdministrador únicoNomination : 23/06/2014
-
LASA AYANI ELENAConsejero delegado solidarioNomination : 13/07/1999
-
LASA AYANI ELENASecretarioNomination : 13/07/1999Cessation : 21/02/2012
-
LASA AYANI ELENAVocal consejeroNomination : 13/07/1999
-
SANCHO PEREZ ARTURORepresentanteNomination : 23/02/2004Cessation : 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAConsejeroNomination : 10/08/2006Cessation : 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAConsejero delegado solidarioNomination : 14/04/2000Cessation : 21/02/2012
-
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SAVocal consejeroNomination : 14/04/2000Cessation : 22/09/2010
-
YEREGUI KINDEL MARIA EUGENIAConsejeroNomination : 10/08/2006Cessation : 21/02/2012
-
ARTECHE CAPRANI FRANCISCO JAVIERConsejero delegado solidarioNomination : 21/02/2012Cessation : 23/06/2014
-
27/10/2020 | N° d’acte au BORME: 365448 | Inscription: MADRIDReelecciones
-
23/06/2014 | N° d’acte au BORME: 258635 | Inscription: MADRIDModificaciones estatutarias
-
23/06/2014 | N° d’acte au BORME: 258635 | Inscription: MADRIDNombramientos
-
23/06/2014 | N° d’acte au BORME: 258635 | Inscription: MADRIDCeses/Dimisiones
-
23/06/2014 | N° d’acte au BORME: 258634 | Inscription: MADRIDModificaciones estatutarias
-
21/02/2012 | N° d’acte au BORME: 85800 | Inscription: MADRIDNombramientos
-
21/02/2012 | N° d’acte au BORME: 85800 | Inscription: MADRIDCeses/Dimisiones
-
05/10/2010 | N° d’acte au BORME: 741066 | Inscription: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010)
-
16/11/2009 | N° d’acte au BORME: 857793 | Inscription: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Octubre de 2009)
-
08/10/2008 | N° d’acte au BORME: 807858 | Inscription: MADRIDDepósito de cuentas anuales (Septiembre de 2008)
Autres renseignements
Le CIF de SOLAUR SA est A79207171 et son état actuel sur le marché est active. La compagnie opère dans le secteur économique correspondant au CNAE 68 - Activités immobilières. En ce qui concerne son SIC, il est 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas.
SOLAUR SA emploie environ Entre 10 et 49 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de chiffre d’affaires inférieur à 2 millions €. La société est enregistrée au Registre du Commerce de Madrid et compte un total de 36 postes enregistrés. Son annonce la plus récente dans le Borme date du 27/10/2020, tandis que son dernier dépôt de comptes annuels ordinaires correspond à l'année 2023.
Pour obtenir les coordonnées de SOLAUR SA, telles que le numéro de téléphone, l'adresse postale ou le site web, veuillez consulter la section "Données de l'entreprise".
Si vous souhaitez plus de détails sur SOLAUR SA, vous pouvez consulter l'un de nos rapports financiers disponibles, les comptes annuels de la société ou vérifier ses incidents de paiement dans le registre des débiteurs RAI.
Toutes les informations financières, commerciales et juridiques que nous fournissons sur SOLAUR SA proviennent de sources officielles et sont régulièrement mises à jour.
Vous souhaitez en savoir plus sur SOLAUR SA?
Consultez ces rapports pour obtenir de plus amples informations sur cette entreprise :