VALERIO LAFUENTE MIGUEL ANGEL
PREFABRICADOS VALERIO SA Consejero
Su última modificación en el BORME respecto a los cargos que tiene es de February de 2017, cuando fue nombrado como Consejero de PREFABRICADOS VALERIO SA.
On February de 2017 they were appointed as Consejero delegado of this company.
Se publicó su nombramiento como Presidente de esta empresa el día 27 de February de 2017.
Dejó su cargo como Consejero de esta empresa en February de 2017.
Su nombramiento como Consejero delegado de este empresa se publicó en el BORME el día 26 de September de 2011.
Su nombramiento como Presidente de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 1 de August de 2006.
Participa en esta compañía desde August de 2001 con el cargo de Consejero delegado.
Se registró en el Registro Mercantil su cese como Presidente el día 30 de August de 2001.
On 30 de August de 2001, the employment of Valerio Lafuente Miguel Angel was terminated with the company PREFABRICADOS VALERIO SA, where they participated as Consejero delegado mancomunado.
This company undertakes its business in the fabricación de otros productos de hormigón, yeso y cemento... sector in Navarra.
/ without VAT
- Executive summary
- Position and company details