LUÑO BORDONADA MARIA ISABEL
BODEGAS EL PILAR SA Consejero
Luño Bordonada Maria Isabel tiene como último cargo publicado en el BORME el de Consejero en la empresa BODEGAS EL PILAR SA.
El día 2 de junio de 2017 se publicó su nombramiento esta empresa como Consejero delegado solidario.
El día 2 de junio de 2017 se publicó en el BORME su nombramiento como Secretario de esta empresa.
El día 19 de julio de 2013 se incluyó en el Registro Mercantil su nombramiento como Consejero delegado solidario de esta empresa.
Desde el día 28 de febrero de 2012, Luño Bordonada Maria Isabel ostenta el cargo de Consejero.
En Febrero de 2012 se produjo su nombramiento como Secretario de esta empresa.
Se publicó su nombramiento como Consejero delegado solidario de esta empresa el día 10 de agosto de 2005.
Inició su actividad como Consejero de esta compañía el día 19 de noviembre de 1999.
El día 19 de noviembre de 1999 se publicó en el BORME su cese como Consejero delegado solidario de esta empresa.
Su nombramiento como Secretario de este empresa se registró en el Registro Mercantil el día 19 de noviembre de 1999.
Esta empresa tiene su sede en Zaragoza y desarrolla su negocio en el sector de comercio al por mayor de bebidas....
/ Sin IVA
- Resumen ejecutivo.
- Detalle y cargos que ocupa en empresas.